Renseignements sur Dr. Gregor Strasser
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Gregor Strasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1304123, Registre du commerce Grisons, (350)
Gritec AG, in Schiers, CHE-106.056.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 16, Publ. 5108230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Andreas, von Schiers, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Center AG (CHE-112.589.528), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Center AG (CH-350.3.008.970-9)].
Numéro de publication: 6757820, Registre du commerce Grisons, (350)
Synbone AG, in Malans, CH-350.3.001.282-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6440328).
Statutenänderung:
25.06.2012.
Firma neu:
SYNBONE AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen elektronisch und durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scharplatz, Dr. Domenic, von Tschlin, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Triesen (FL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Richard, von Zürich, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Lukas, von Dagmersellen, in Davos, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrenfeld, Prof. Dr. Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Planegg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaberthüel, Peter Gottlieb, von Oftringen, in Azmoos (Wartau), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5046102, Registre du commerce Zurich, (20)
Jean Schweiter Vorsorge-Fonds, Horgen, in Horgen, CH-020.7.903.664-4, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 36, Publ. 4782746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Triesen (FL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Heinz O., von Zürich und Meilen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].