Renseignements sur Franz Joseph Stotzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franz Joseph Stotzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005329547, Registre du commerce Berne, (36)
Büren Wärme AG, in Büren an der Aare, CHE-202.252.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632258). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Hans, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gribi, Thomas, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stotzer, Franz, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Armin Werner, von Diessbach bei Büren, in Büren an der Aare, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlunegger, Simon, von Grindelwald, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stotzer, Ueli Walter, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revisia AG (CHE-105.928.909), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005267848, Registre du commerce Berne, (36)
Stotzer Bau AG, in Büren an der Aare, CHE-107.180.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, S.0, Publ. 1976259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stotzer, Jürg, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stotzer, Franz, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3783045, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Historische Bahnanlage Steinweg Lyss, in Lyss, CHE-146.007.929, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401855).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccottet, Franziska, von Hergiswil bei Willisau und Wohlen bei Bern, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stotzer, Franz Joseph, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.