Renseignements sur Pascal Stöckli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Pascal Stöckli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pascal Stöckli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063190, Registre du commerce Berne, (36)
Emch+Berger AG Bern, in Bern, CHE-105.960.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Karin, von Trub, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Jean Pascal, von Küssnacht (SZ), in Emmenbrücke (Emmen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Glassey, Thomas, von Nendaz, in Sornard (Nendaz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramos, Carlos, von Köniz, in Niederwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Amélie, von Lauterbrunnen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Rochat, Denis, von Le Lieu, in Grafenried (Fraubrunnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Zahreddine, Rayane, libanesische Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Maeder, Marco, von Ried bei Kerzers, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meyer, Michael, von Kirchdorf (BE), in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meylan, Stéphane, von Le Chenit, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Stahl, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Stöckli, Pascal, von Neuendorf, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Thalmann, Matthias, von Horgen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 2569181, Registre du commerce Soleure, (241)
Kleinproduzenten Plattform GmbH, in Solothurn, CHE-303.746.267, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1899207).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Stammkapital neu:
CHF 24'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Pascale, von Neuendorf, in Solothurn, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Numéro de publication: 6767412, Registre du commerce Soleure, (241)
Roth Gerüste AG, in Obergerlafingen, CH-251.3.000.216-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, S. 0, Publ. 6498970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Pascale, von Neuendorf und Egerkingen, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.