Renseignements sur Nicola Stevanovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Nicola Stevanovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005548273, Registre du commerce Lucerne, (100)
360 Business Operation Service GmbH, in Emmen, CHE-424.617.713, Untere Wiese 7, 6020 Emmenbrücke, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudemanagement, allgemeine Verwaltung, Personalwesen, Marketing und Kommunikation. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Büromaterial. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 22.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stevanovic, Nicola, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3630437, Registre du commerce Lucerne, (100)
Healthylicious GmbH, in Triengen, CHE-359.858.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167889).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Firma neu:
KD Gerüste GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Wicki Treuhand AG, Luzernerstrasse 139, 6014 Luzern.
Zweck neu:
Erbringung von Baugerüsten aller Art und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Ausführung von Maurer- und Schalungsarbeiten, Gebäudereinigungen aller Art und Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften sowie Übernahme von Hauswartungen und Umzugsarbeiten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum und Immaterialgüterrechten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stevanovic, Nicola, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stanisavljevic, Marko, von Kriens, in Triengen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahirsylaj, Sanije, schwedische Staatsangehörige, in Kriens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3167889, Registre du commerce Lucerne, (100)
Healthylicious GmbH, in Triengen, CHE-359.858.760, Weiherstrasse 14, 6234 Triengen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2016.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Nahrungsmitteln;
Ausführung von Hauslieferdiensten;
Herstellung und Vertrieb von Speisen und Getränken und Organisation von Events;
Ernährungsberatungen für Private, Institutionen und Firmen;
Durchführungen von Kursen, Seminaren und Referaten in Ernährungsfragen;
Consulting in Ernährungsfragen sowie Erstellung und Verkauf von Publikationen und Büchern im Ernährungsbereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 03.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stevanovic, Nicola, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stanisavljevic, Marko, von Kriens, in Triengen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.