Renseignements sur Christian Steurer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Steurer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004686246, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ComBridge AG, in Mörschwil, CHE-109.301.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, S.0, Publ. 3945011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Heinz, von Lauperswil, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Walter, von Grosswangen, in Wolhusen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CHE-103.191.285), in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Joachim, von Glarus Nord, in Heiligkreuz (Mels), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steurer, Christian, von Ruswil, in Sigigen (Ruswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Pirmin, von Niedermuhlern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ACV Wirtschaftsprüfung AG (CHE-434.685.231), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004518572, Registre du commerce Lucerne, (100)
Roggerli Immobilien AG, in Luzern, CHE-311.117.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7037760).
Statutenänderung:
03.12.2018.
Firma neu:
Parcom Holding AG.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Hasliring 1, 6032 Emmen.
Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art;
Finanzierungen aller Art;
Beteiligungen an Unternehmen ähnlicher Art;
Aufnahme von Obligationsanleihen und Darlehen;
Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züsli, Hans, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Christian, von Ruswil, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Herbert, von Wauwil und Willisau, in Geuensee, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambauen, Severin, von Beckenried, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Büron, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Stefan, von Oberkirch, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Bruno, von Benken (SG), in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschler, Roger, von Mels, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004518571, Registre du commerce Lucerne, (100)
Parcom Systems AG, in Emmen, CHE-113.192.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4211765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreienbühl, Walter, von Grosswangen, in Wolhusen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Christian, von Ruswil, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Herbert, von Willisau und Wauwil, in Geuensee, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wauwil und Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Severin, von Beckenried, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Büron, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Stefan, von Oberkirch, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.