Renseignements sur Christian Steullet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Steullet
Numéro de publication: 4385300, Registre du commerce Jura, (670)
Cocktalis Suisse, Steullet Christian, à Delémont, CH-670.1.004.538-0, Route de Moutier 93, 2800 Delémont, nouvelle entreprise individuelle.
Objet de l'entreprise:
Importation et vente de boissons alcoolisées.
Personne inscrite:
Steullet, Christian, de Courchapoix, à Delémont, titulaire, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3298040, Registre du commerce Jura, (670)
FY Fashion & You Sàrl, à Delémont, CH-670.4.001.230-4, Le commerce de vêtements, chaussures et autres articles de mode et notamment ceux de la marque Benetton, Société à responsabilité limitée (FOSC no 44 du 04.03.2004, p. 8, publ. 2153176).
Modification des statuts:
15.03.2006.
Personne et signature radiée:
Guélat, Béatrice, de Fahy, à Vicques, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 8'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Steullet, Christian, de Courchapoix, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 12'000.--].
Numéro de publication: 2731944, Registre du commerce Berne, (36)
PLC Swiss AG, à Bienne, CH-073.3.015.240-5, achat, vente, production, sous-traitance, développement, importation et exportation de produits dans le domaine de l'horlogerie et la bijouterie etc., société anonyme (FOSC no 224 du 20.11.2003, p. 4, publ. 1268878).
Nouvelle raison sociale:
PLC Swiss AG en liquidation. La société est dissoute par décision de son assemblée générale du 18.02.2005.
L'adresse de liquidation:
Rue du Pilate 5, 2502 Biel/Bienne.
Personne et signature radiée:
Sugden, Peter, ressortissant du Royaume-Uni, à Bienne, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Saxer, Matthias, de Sevelen, à Wettingen, président et liquidateur, avec signature collective à deux comme liquidateur [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Steullet, Christian, de Courchapoix, à Delémont, administrateur et liquidateur, avec signature collective à deux comme liquidateur [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].