Renseignements sur Fritz Stettler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Fritz Stettler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Stettler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 932031, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Betriebsgesellschaft AKTIVA, in Langenthal, CH-036.6.056.039-2, c/o F. Stettler AG, Jurastrasse 38, 4900 Langenthal, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2010, 14.06.2013.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Errichtung, die Führung und den Betrieb von anpassungsfähigen Heimen und ähnlichen Institutionen, die Stützpunktfunktionen haben können. Der Verein stellt die dazu notwendige Infrastruktur, namentlich auch die Einrichtungen und die Hilfsmittel zur Betreuung, Pflege und Beschäftigung der Heimbewohner, zur Verfügung. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, erwirtschaftete Mittel aus Betriebsführung von Heiminstitutionen und aus Beratungstätigkeit.
Eingetragene Personen:
Stirnimann-Schär, Claudia Theresia, von Basel, Grossdietwil, Gondiswil und Schlosswil, in Melchnau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Walter, von Huttwil, in Lotzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Peter Christian, von Huttwil, in Langenthal, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Fritz, von Vechigen, in Melchnau, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CH-053.3.000.856-2), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3612694, Registre du commerce Berne, (36)
Furesa AG, bisher in Melchnau, CH-053.3.008.103-5, Erstellung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 08.07.1997, S. 4771).
Statutenänderung:
13.10.2006.
Firma neu:
Sticla AG.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Jurastrasse 38, 4900 Langenthal.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Fritz, von Vechigen, in Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabi, Ueli, von Niederbipp, in Schwarzhäusern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grevag, in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnimann, Claudia, von Basel und Schlosswil und Gondiswil und Grossdietwil, in Melchnau, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gfeller + Partner AG, in Langenthal, Revisionsstelle.