Renseignements sur Fritz Stettler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Fritz Stettler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Stettler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004999449, Registre du commerce Berne, (36)
Rössli Rubigen GmbH, in Rubigen, CHE-397.560.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, S.0, Publ. 1052243).
Firma neu:
Rössli Rubigen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.10.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Fritz Stettler, Thunstrasse 67, 3074 Muri b. Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Fritz, von Langnau im Emmental, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Friedli, Susanne, von Wynigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1052243, Registre du commerce Berne, (36)
Rössli Rubigen GmbH, in Rubigen, CH-036.4.058.024-4, Bernstrasse 41, 3113 Rubigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben aller Art, wie z.B. Restaurants und Bars, insbesondere das Restaurant Rössli in Rubigen BE. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich per Post oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 22.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stettler, Fritz, von Langnau im Emmental, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Friedli, Susanne, von Wynigen, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: 6213760, Registre du commerce Berne, (36)
Opti Pharm AG, in Münsingen, CH-092.3.014.853-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, S. 0, Publ. 6078484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Giulianelli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Thun, Revisionsstelle;
Stettler, Fritz, von Langnau im Emmental, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rom Treuhand AG (CH-035.3.029.393-9), in Bern, Revisionsstelle.