Renseignements sur Jacqueline Stephan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jacqueline Stephan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005379386, Registre du commerce Argovie, (400)
Ronnie's Hundehütte GmbH, bisher in Seedorf (BE), CHE-460.663.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875026).
Statutenänderung:
22.12.2020. 05.11.2021.
Firma neu:
anihome GmbH.
Sitz neu:
Murgenthal.
Domizil neu:
Hauptstrasse 72, 4853 Murgenthal. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stephan, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter Bischof, Barbara, von Galgenen, in Wynau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numéro de publication: HR02-1004875026, Registre du commerce Berne, (36)
Ronnie's Hundehütte GmbH, in Seedorf (BE), CHE-460.663.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhme, Ronnie Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Seedorf BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Fercher, Sascha Dietmar, von Münsingen, in Brislach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Böhme, Franziska, von Münsingen, in Seedorf BE, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephan, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Bischof, Leo Pascal, von Eggersriet, in Wynau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.