Renseignements sur Marco Stengele
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marco Stengele
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005950238, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Raiffeisenbank am Bichelsee Genossenschaft, in Bichelsee-Balterswil, CHE-105.774.718, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutiger, Claudia, von Zug, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Georg, von Wald ZH, in Oberbüren, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Marcel, von Dinhard, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stengele, Marco, von Onsernone, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züger, Robin, von Rüti (ZH), in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005854714, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LLB (Schweiz) AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005839167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eleganti, Emanuel, von Uznach, in Uznach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengele, Marco, von Onsernone, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3533159, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 4417 vom 15.05.2014, des im SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 9178 vom 09.10.2015 und des im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 4237 vom 17.05.2016 Bank Linth LLB AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simione, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörli, Tobias, von Neuhausen am Rheinfall, in Oberdürnten (Dürnten), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengele, Marco, von Isorno, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Kurt, von Feusisberg, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simione, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegger, Stephan, von Zürich, in Maseltrangen (Schänis), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor mit Kollektivprokura zu zweien];
Spörli, Tobias, von Neuhausen am Rheinfall, in Oberdürnten (Dürnten), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Stengele, Marco, von Onsernone, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Isorno, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wieser, Kurt, von Feusisberg, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Imhof, André, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].