Renseignements sur Nicole Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nicole Steiner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nicole Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005904597, Registre du commerce Zurich, (20)
Kulturama-Stiftung, in Zürich, CHE-106.246.669, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alfred, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Gerold, von Täsch und Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Franz, von Schwyz, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Nicole, von Schwyz, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Stephan, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005364986, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 29043 vom 28.06.2021 EXPERTraining, in Zürich, CHE-394.192.109, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Yvonne, von Zürich, in Meilen, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsidentin des Vorstandes, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Nicole, von Schwyz, in Hinwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1005234978, Registre du commerce Zurich, (20)
EXPERTraining, in Zürich, CHE-394.192.109, c/o Office Zürich AG, Hagenholzstrasse 83B, 8050 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2021.
Zweck:
Das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Arbeits- und soziale Integration sowie Leistungen zur Erhaltung der physischen Gesundheit. Diese werden auch im Auftrag von Gemeinden und deren Sozialdiensten sowie RAV, zu einer langfristigen und nachhaltigen finanziellen Entlastung beitragen. Die Integration erfolgt in Kombination von Coaching und Begleitung. Der Verein hat gemeinnützigen Charakter, verfolgt keine kommerziellen Zwecke und Gewinn. Er kann ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben.
Mittel:
Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Subventionen, Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Erträge aus angebotenen Dienstleistungen und Produkte, Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Ryser, Yvonne, von Zürich, in Meilen, Präsidentin des Vorstandes;
Pieretti, Sara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes;
Scalvini, Tamara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes;
Steiner, Nicole, von Schwyz, in Hinwil, Mitglied des Vorstandes;
Morf Treuhand AG (CHE-114.169.947), in Uster, Revisionsstelle.