Renseignements sur Elisabeth Steiner-Liedekerken
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elisabeth Steiner-Liedekerken
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004856583, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Steiner Schreinerei GmbH, in Erlen, CHE-103.827.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4351783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Michael, von Walterswil (BE), in Riedt b. Erlen (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Tschann, Katharina Maria, von Eschlikon, in Riedt b. Erlen (Erlen), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1970461, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Steiner Schreinerei GmbH, in Erlen, CHE-103.827.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 17, Publ. 5344682).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [aufgehoben] [bisher: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steiner, Michael, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Eugen Steiner Schreinerei GmbH, in E r l e n, Kümmertshauserstrasse 2, 8586 Erlen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18. 06.1999.
Zweck:
Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 100'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Umwandlung: Fortsetzung des Geschäfts der infolge Umwandlung in eine GmbH ohne Liquidation aufgelösten Eugen Steiner Schreinerei AG, in Erlen, und Uebernahme von deren Aktiven von CHF 1'284'795.39 und Passiven von CHF 1'138'091.06, gemäss Umwandlungsbilanz per 31.12.1998,zum Preis von CHF 146'704.33.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Steiner, Eugen, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.-;
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.