Renseignements sur Hans Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7023254, Registre du commerce Valais, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CH-600.4.013.934-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 21, Publ. 5344264).
Statutenänderung:
06.12.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiner-Kaeser, Beatrice, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmid-Wyer, Anny, von Lalden, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5344264, Registre du commerce Valais, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CH-600.4.013.934-2, Bahnhofstrasse 21, 3940 Steg, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
5.11.2009.
Zweck:
Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
insbesondere Energieberatung, Thermografie, Lärmmessungen und Lufdichtigkeitsmessungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Steiner, Hans, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Glenz, Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Steiner-Kaeser, Beatrice, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Schmid-Wyer, Anny, von Lalden, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.