Renseignements sur Cédric Markus Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Cédric Markus Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006015570, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Landskroner Whisky GmbH (Landskroner Whisky Sàrl) (Landskroner Whisky Sagl) (Landskroner Whisky LLC), in Grellingen, CHE-430.294.216, Bahnhofstrasse 25, 4203 Grellingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Destillerie, die Entwicklung, die Lagerung und den Vertrieb von Spirituosen und damit zusammenhängenden Produkten sowie den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Imark, Dominik Thomas, von Himmelried, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Landskroner Bräu AG (CHE-295.909.358), in Grellingen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neff, Dominik, von Solothurn, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005372836, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
taktwerk GmbH, in Basel, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2020, Publ. 1005042065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4396097, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
taktwerk GmbH, bisher in Zwingen, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976534).
Statutenänderung:
27.07.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bordeaux-Str. 5, 4053 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Röschenz];
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bärschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].