Renseignements sur Christoff Steg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoff Steg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3948551, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
STEAG & Partner AG, in St. Gallen, CHE-101.469.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946145). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RMI Treuhandexperten AG (CH-320.3.050.678-4), in Staad SG (Thal), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Christoph, von Goldach, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steg, Christoff, genannt Christoph, von Wahlen, in Bronschhofen (Wil SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3441228, Registre du commerce Zurich, (20)
Svea (Schweiz) AG, bisher in Winterthur, CH-020.3.026.003-7, Beratungen im Bereich Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2002, S. 17, Publ. 572906).
Statutenänderung:
14.06.2006.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Berninastrasse 37, 8057 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strebel Steg, Helene, von Wahlen, in Bronschhofen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steg, Christoff, von Wahlen, in Bronschhofen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Rolf, von Bolligen und Eisten, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Blumenthal, Nicole, von Eisten, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mannhart, Nicole, von Zürich und Flums, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
Svea (Schweiz) AG, in Winterthur, Lagerhausstrasse 3, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.07.2002.
Zweck:
Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen im Bereich Marketing und Vertrieb, insbesondere im Aufbau und in der Entwicklung von Vertriebssystemen;
Projektmanagement und Projektcoaching;
Personalverleih von Spezialisten auf Zeit;
Handel mit Waren aller Art;
kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, per Telefax oder per E-mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Strebel Steg, Helene, von Wahlen, in Bronschhofen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart, Nicole, von Zürich und Flums, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumenthal, Rolf, von Bolligen und Eisten, in Zürich, mit Einzelprokura;
Steg, Christoff, von Wahlen, in Bronschhofen, mit Einzelprokura;
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.