Renseignements sur Yves Philippe Oskar Steffen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Philippe Oskar Steffen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006129162, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ENTOURAGE Pharma Consulting AG, in Basel, CHE-425.879.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenneisen, Pascal, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haucke, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Steffen, Yves, von Willisau, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006116048, Registre du commerce Nidwald, (150)
Inductio AG, in Hergiswil (NW), CHE-153.705.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005612856).
Statutenänderung:
22.08.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 170'800.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'800.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
257 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 1'451 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 22.08.2024 wird eine Forderung von CHF 365'000.00 verrechnet und eine Bareinlage von CHF 449'200.00 geleistet, wofür 708 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 23.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Yves Philippe Oskar, von Willisau, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meister, Paul Matthew, amerikanischer Staatsangehöriger, in North Hampton (New Hampshire) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichiger, Marco, von Ursenbach, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lemag Treuhand+Partner AG (CHE-104.456.925), in Solothurn, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005835144, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SiO2 Material Sciences Europe AG, in Arlesheim, CHE-404.681.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Yves Philippe Oskar, von Willisau, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.