Renseignements sur Ulrich Steffen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ulrich Steffen
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Steffen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3650953, Registre du commerce Berne, (36)
Steffen Beteiligungs AG, in Utzenstorf, CHE-115.403.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899193).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Ulrich, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Steffen, Priska, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2899193, Registre du commerce Berne, (36)
Steffen Beteiligungs AG, in Utzenstorf, CHE-115.403.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, Publ. 5485602).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Steffen Holzbau AG, in Utzenstorf ( CHE-107.195.170), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 1'908'699.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 28'448.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Domizil neu:
Kirchstrasse 2, 3427 Utzenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Ulrich, von Lützelflüh, in Utzenstorf, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Priska, von Lützelflüh, in Utzenstorf, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Samuel Ueli, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Utzenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2791466, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnpark in den Linden AG, in Utzenstorf, CH-053.3.006.594-3, Planung, Erstellung, Vermietung und Verkauf von Wohn- und Geschäftsräumen sowie Betrieb von Wohnheimen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 4, Publ. 2729392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühler, Hans, von Eriswil, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iff, Hans-Peter, von Gondiswil, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Ulrich, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidus Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.