Renseignements sur Chantal Fabienne Stebler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Chantal Fabienne Stebler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005697328, Registre du commerce Zurich, (20)
Leinen Los GmbH, in Bäretswil, CHE-244.768.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593605).
Statutenänderung:
02.03.2023.
Firma neu:
Pfotenwerk GmbH.
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
Gossauerstrasse 35, 8340 Hinwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Nadine, von Eschenbach (SG), in Bäretswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler, Chantal Fabienne, von Zürich, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005593605, Registre du commerce Zurich, (20)
Leinen Los GmbH, in Gossau (ZH), CHE-244.768.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875556).
Statutenänderung:
24.10.2022.
Sitz neu:
Bäretswil.
Domizil neu:
Stöckstrasse 3, 8344 Bäretswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Hundeschule und eines Hundesitting Unternehmens, was insbesondere Hundespazierdienst, Tages- sowie Ferienbetreuung von Hunden, Verkauf von Hundeartikel, sowie einen Hundecoiffeursalon und Hundephysiotherapie umfasst. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Nadine, von Eschenbach (SG), in Bäretswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rapperswil-Jona];
Stebler, Chantal Fabienne, von Zürich, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mönchaltorf].
Numéro de publication: HR01-1004875556, Registre du commerce Zurich, (20)
Leinen Los GmbH, in Gossau (ZH), CHE-244.768.656, Chapfstrasse 6, 8625 Gossau ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hundesitting Unternehmens, was insbesondere Hundespazierdienst, Tages- sowie Ferienbetreuung von Hunden, Verkauf von Hundeartikel, sowie einen Hundecoiffeursalon und Hundephysiotherapie umfasst. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten fur Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafterinnen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rüegg, Nadine, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stebler, Chantal Fabienne, von Zürich, in Mönchaltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.