Renseignements sur Marcel Ernst Stark
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Ernst Stark
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3393485, Registre du commerce Argovie, (400)
Mebis AG, in Muhen, CHE-113.477.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6709876).
Firma neu:
Mebis AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark-Humm, Beatrice Irene, von Bühler und Strengelbach, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Marcel Ernst, von Bühler, in Muhen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1042817, Registre du commerce Zurich, (20)
MWH Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 929791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Marcel, von Bühler, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7013262, Registre du commerce Zurich, (20)
MWH Lichtfabrik AG, in Stäfa, CH-020.3.032.609-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6415498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Hans-Beat, von Basel und Allschwil, in Lupsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billeter, Marco, von Männedorf, in Oberwil BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Marcel, von Bühler, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Christoph, von Ebikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.