Renseignements sur Robert Starbuck
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Starbuck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005645122, Registre du commerce Zurich, (20)
PanBuck (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-115.033.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071015).
Firma neu:
PanBuck (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PanBuck (Switzerland) Limited in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starbuck, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Grand Isle / VT (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amman (JO)];
Hess, Jürg, von Walterswil (BE), in Zürich, Direktor, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schriber, Regula Ann, von Luzern, in Freienbach, Direktorin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6843846, Registre du commerce Zurich, (20)
PanBuck (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-130.3.014.754-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6520694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfanner, André, von Gurmels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starbuck, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Amman (JO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Jürg, von Walterswil BE, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Reto Thomas, von Fahrwangen, in Kilchberg ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6290000, Registre du commerce Zurich, (20)
PanBuck (Schweiz) AG, bisher in Feusisberg, CH-130.3.014.754-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 14, Publ. 5229172).
Statutenänderung:
19.07.2011.
Sitz neu:
Kilchberg ZH.
Domizil neu:
Böndlerstrasse 24, 8802 Kilchberg ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Oskar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starbuck, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Amman (JO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Miami Beach, Florida (US)];
Hess, Jürg, von Walterswil BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Reto Thomas, von Fahrwangen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.