Renseignements sur Hanspeter Stamm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hanspeter Stamm
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hanspeter Stamm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005627907, Registre du commerce Zoug, (170)
Elektro - Blitz AG, in Baar, CHE-103.840.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031753).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Philipp, von Schleitheim, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stamm, Hanspeter, von Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Ulrich, von Erlenbach (ZH), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zoug, (170)
Elektro - Blitz AG, Sitz B a a r, Betrieb eines Elektrofachgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 30.10.1997, S. 7898).
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hanspeter, Heimat Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Gelöscht:
[Schwendeler, Walter, Heimat Tuggen, in Walchwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zoug, (170)
Elektro - Blitz AG, Sitz Baar, Betrieb eines Elektrofachgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 02.02.1987, S. 405).
Statutenänderung:
22.10.1997.
Aktienkapital Geändert:
CHF100'000 [bisher: CHF50'000].
Liberierung:
CHF50'000, 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF2'000 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1'000].
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hanspeter, Heimat Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwendeler, Walter, Heimat Tuggen, in Walchwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Reso AG, in Schötz, Revisionsstelle.