Renseignements sur Michel Stamkot
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Stamkot
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005910083, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koopman International GmbH, in Altstätten, CHE-113.083.467, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dijkstra, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Koopman, Sharon, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), mit Einzelprokura;
Stamkot, Michel, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thijssen, Cyrillus Wilhelmus Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Noord-Scharwoude (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Uivel, Dennis Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Haarlem (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004628563, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bullet Europe GmbH, in Altstätten, CHE-113.540.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S.0, Publ. 6095876).
Firma neu:
Bullet Europe GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Schoch, Auer & Partner, Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dijkstra, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Koopman, Jack Harry, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Blom, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veldhoven (NL), mit Einzelprokura;
Koopman, Sharon, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), mit Einzelprokura;
Reussien, Marc genannt Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Unteregg (DE), mit Einzelprokura;
Stamkot, Michel, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäffers, Hendrik Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterblokker (NL), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3964894, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koopman International GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.059.871-2, Produktion von und Handel mit non food Konsumgütern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 10, Publ. 3537248).
Domizil neu:
Bogenstrasse 7, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koopman, Sharon, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), mit Einzelprokura;
Reussien, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Unteregg (DE), mit Einzelprokura;
Stamkot, Michel, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), mit Einzelprokura.