Renseignements sur Erich Stämpfli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Stämpfli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5531064, Registre du commerce Soleure, (241)
Brunnengenossenschaft Altreu, in Selzach, CH-255.5.000.048-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 15, Publ. 4246430).
Statutenänderung:
24.08.2007, 6.03.2009.
Domizil neu:
bei Urs Affolter, Burgweg 4, 2545 Selzach.
Zweck neu:
Erstellt, betreibt und unterhält ihre Wasserversorgungsanlagen unter Beachtung der eidgenössischen und kantonalen Vorschriften, liefert in ihrem Versorgungsgebiet und nach Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen qualitativ einwandfreies Wasser für Haushalt und Gewerbe zu den Bedingungen des Wasserversorgungsreglementes und den jeweiligen Tarifbestimmungen;
Erwerb und sorgfältige Ausnützung von Trinkwasserquellen, um den Bedürfnissen der Wasserkonsumenten auch bei grösserer Ausdehnung der Ortschaft Altreu zu genügen;
erstellt und unterhält die Hauptleitungen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Die Haftung gemäss Statuten ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Haftung: Persönliche und unbeschränkte]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.02.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Erich, von Grenchen, in Selzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Urs, von Selzach und Günsberg, in Selzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Beat, von Heimiswil, in Selzach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlethaler, Jürg, von Bollodingen, in Selzach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3207514, Registre du commerce Soleure, (241)
Brunnengenossenschaft Altreu, in Selzach, CH-255.5.000.048-7, Erwerb und sorgfältige Ausnützung von Trinkwasserquellen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.1990, S. 3021).
Domizil neu:
bei Erich Stämpfli, Selzacherstrasse 36, 2545 Selzach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehri, Hansueli, von Seedorf BE, in Selzach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bur-Vogt, Anton, von Selzach, in Selzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhart, Urs, von Selzach, in Selzach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stämpfli, Erich, von Grenchen, in Selzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Rolf, von Selzach, in Selzach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obi-Hess, Werner, von Oberbipp, in Selzach, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier];
Juhasz-Leimer, Ruth, von Selzach, Bettlach, in Selzach, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin].