Renseignements sur Bernhard Stäger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bernhard Stäger
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Stäger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1820401, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 206 vom 23.10.2000, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'315 vom 17.10.20004Video-Production GmbH, in Neuenegg, CHE-101.160.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781202).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Bernhard, von Lauterbrunnen, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Staeger, Bernhard]. .
Numéro de publication: 3452538, Registre du commerce Berne, (36)
3Cam Visual Center GmbH, bisher in Köniz, CH-035.4.020.383-4, Herstellungen, Übertragungen und Bearbeitungen von Fernseh- und Videoproduktionen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2001, S. 3469).
Statutenänderung:
27.06.2006.
Firma neu:
Videorent GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Zentweg 17A, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verleih, die Herstellungen, Übertragungen und Bearbeitungen von Fernseh- und Videoproduktionen sowie den Handel mit audiovisuellen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäger, Bernhard, von Lauterbrunnen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossen, Martin, von Kandersteg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].