Renseignements sur Christian Spühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Spühler
Numéro de publication: HR02-1005991850, Registre du commerce Valais, (621)
Terminal Combiné de Monthey SA, à Monthey, CHE-283.457.763, société anonyme (No. FOSC 241 du 12.12.2022, Publ. 1005626426).
Modification des statuts:
11.03.2024.
Nouvelle adresse:
c/o Syngenta Crop Protection Monthey AG, Route de l'Ile-au-Bois 2, 1870 Monthey.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Widmer, Markus, de Gränichen, à Aarau, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Stéphane Daniel, de Vétroz, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Conthey et Vétroz];
Fellay, Patrick Georges Pierre, de Val de Bagnes, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Leclere, Arnaud Georges René, citoyen français, à Ollon, administrateur, avec signature collective à deux;
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux;
Seingre, Gérard Félix, de Vouvry, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3956035, Registre du commerce Valais, (621)
Vitis S.A., à Monthey, CHE-103.960.871, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2017, Publ. 3841327).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugnon, Pascal, de Torny, à Basel, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3956029, Registre du commerce Valais, (621)
Syngenta Crop Protection Monthey AG, à Monthey, CHE-106.830.360, société anonyme (No. FOSC 90 du 10.05.2017, Publ. 3514001).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugnon, Pascal, de Torny, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Michaelis, Daniel, de Winterthur, à Basel, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux;
Müller, Marianne, de Mettauertal, à Binningen, avec signature collective à deux [précédemment: à Oberwil (BL)].