Renseignements sur Andrea Sprich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andrea Sprich
Dernières notifications FOSC pour Andrea Sprich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7043342, Registre du commerce Berne, (36)
Tredicipercento GmbH, in Bern, CH-035.4.024.972-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 26.03.2008, S. 3, Publ. 4399780).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprich, Andrea, von Fahrni, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Berger Sprich, Andrea].
Numéro de publication: 4399780, Registre du commerce Berne, (36)
Tredicipercento GmbH, in Bern, CH-035.4.024.972-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2000, S. 626).
Statutenänderung:
27.02.2008, 17.03.2008.
Zweck neu:
Führung eines Weinladens mit Restaurationsbetrieb. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 27.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Christoph, von Mühlethurnen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Werner, von Fahrni, in Mühlethurnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Berger Sprich, Andrea, von Fahrni, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Berger, Andrea, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Berger, Serge, von Fahrni, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--].