Renseignements sur Andreas Spörri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Spörri
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Spörri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005956961, Registre du commerce Zurich, (20)
S+K Bauingenieure AG, in Winterthur, CHE-101.299.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Michael, von Vitznau und Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Andreas, von Bäretswil, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005956978, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung DIHEI, in Zürich, CHE-105.886.694, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Hansjörg, von Winkel, in Eglisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Andreas, von Bäretswil, in Bauma, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005243685, Registre du commerce Zurich, (20)
Schnewlin + Küttel AG, in Winterthur, CHE-101.299.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, S.0, Publ. 3330519).
Statutenänderung:
16.06.2021.
Firma neu:
S+K Bauingenieure AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieurbüros für alle Belange des Hoch- und Tiefbaues. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.04.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Hansjörg Schnewlin, Ingenieurbüro, in Winterthur, gemäss Uebernahmebilanz per 01.01.1992 mit Aktiven von CHF 826'190.50 und Passiven von CHF 72'772.35 zum Preise von CHF 753'418.15, wovon CHF 100'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Michael, von Vitznau und Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bleuler, Astrid, von Zollikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Spörri, Andreas, von Bäretswil, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CHE-103.815.364), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Mäder + Baumgartner Treuhand AG].