Renseignements sur Viktor Spörndli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Viktor Spörndli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2623103, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CHE-102.764.422, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, Publ. 4836494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwaninger, Reinhard, von Guntmadingen, in Guntmadingen (Beringen), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züst, Urs, von Wolfhalden, in Löhningen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Walter, Thomas, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kölliker, Armin, von Thalwil, in Beringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gavazzi, Adriano, von Sonvico, in Beringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Viktor, von Löhningen, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien];
Walter, Annemarie, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Unterschrift zu zweien];
Hallauer, Markus, von Wilchingen, in Hallau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hallauer, Sonja, von Wilchingen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niedermann, Paul Emil, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spörndli, Jakob, von Löhningen, in Löhningen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3481016, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CH-290.5.004.615-5, Förderung der Qualitätsproduktion im Weinbau, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 10, Publ. 2243196).
Statutenänderung:
30.08.2005.
Domizil neu:
bei Daniel Walter, Hauptstrasse 16, 8224 Löhningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Kurt, von Löhningen, in Löhningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Viktor, von Löhningen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schwaninger, Reinhard, von Guntmadingen, in Guntmadingen, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gavazzi, Adriano, von Sonvico, in Beringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kölliker, Armin, von Thalwil, in Beringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Thomas, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Annemarie, von Löhningen, in Löhningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Daniel, von Löhningen, in Löhningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 754090, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, Förderung der Qualitätsproduktion im Weinbau, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2002, S. 12).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gavazzi, Adriano, von Sonvico, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Viktor, von Löhningen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.