Renseignements sur Christoph Spitzli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Spitzli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005525674, Registre du commerce Zurich, (20)
Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2018, Publ. 4423265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waeber, Heidy, von Schmitten FR, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz-Waeber, Marianne, von Schmitten (FR), in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spitzli, Christoph, von Jonschwil, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomann, Jochen, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waeber, Doris, von Schmitten (FR), in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6758582, Registre du commerce Argovie, (400)
Sommerlade AG, bisher in Zug, CH-170.3.031.525-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 19, Publ. 6026158).
Gründungsstatuten:
21.11.2007.
Statutenänderung:
28.06.2012.
Firma neu:
moebelagentur24 ag.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Schaufelackerweg 4, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Bekleidung, Möbeln und anderen Gütern, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich IT sowie Projekt- und Organisationsmanagement und damit verwandte Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommerlade, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Effingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Witt, Johann Baptist, deutscher Staatsangehöriger, in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitzli, Christoph, von Jonschwil, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Ah Spitzli, Marlies, von Giswil und Jonschwil, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Christoph Spitzli Handelsvertretungen, bisher in B a s e l , Handelsvertretungen, Einzelfirma (SHAB Nr. 13 vom 21.01.1998, S. 457).
Firma neu:
Spitzli S14 agentur für dienstleistungen im möbelbereich.
Sitz neu:
Z e i n i n g e n .
Domizil neu:
Müsgasse 14, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Möbelbereich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitzli, Christoph, von Jonschwil, in Zeiningen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].