Renseignements sur Roman Spinnler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roman Spinnler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1955895, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
pantag gmbh, bisher in Liestal, CHE-110.343.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 7, Publ. 4837948).
Gründungsstatuten:
09.12.2003.
Statutenänderung:
06.01.2015.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Baumgartenweg 4, 4053 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Willy, von Seltisberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Liestal];
Spinnler, Roman, von Seltisberg, in Thun, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Unterägeri].
Numéro de publication: 4315814, Registre du commerce Berne, (36)
SENTIR GmbH, in Thun, CH-036.4.041.125-5, Äussere Ringstrasse 6, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2008.
Zweck:
Erbringungen von Dienstleistungen in den Bereichen der Ernährungs- und Elternberatung sowie Handel von damit im Zusammenhang stehenden Produkten, Anbieten von Kursen in den Bereichen Geburtsvorbereitung und Freizeitgestaltung und Betrieb einer Massagepraxis. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 18.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fahrni-Althaus, Natalie, von Eriz und St. Gallen, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Spinnler, Roman, von Seltisberg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 3675118, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
pantag gmbh, in Liestal, CH-280.4.007.120-5, Im- und Export von Waren aller Art sowie Vermittlung von Arbeitskräften für Montagearbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 16.12.2003, S. 5, Publ. 2030520).
Statutenänderung:
1.12.2006.
Zweck neu:
Im- und Export von sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müggler, Katja, von Fischingen, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Roman, von Seltisberg, in Unterägeri, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.