Renseignements sur Manuel Spinnler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Manuel Spinnler
Dernières notifications FOSC pour Manuel Spinnler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005630620, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Synceed GmbH, in Hölstein, CHE-113.231.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinnler, Manuel, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Spinnler, May-Cathleen, deutsche Staatsangehörige, in Bennwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hachenberger, Ken, deutscher Staatsangehöriger, in Hölstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Hachenberger, Sandra, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005479917, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Spinnler Solutions GmbH (Spinnler Solutions Sàrl) (Spinnler Solutions Sagl) (Spinnler Solutions LLC), in Bennwil, CHE-294.619.716, Herrenmattweg 1, 4431 Bennwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2022.
Zweck:
Beratungen, Schulungen und Kurse in der Anwendung von ätherischen Ölen und artverwandten Produkten sowie im Bereich der Ernährung und Nahrungsmittelergänzung. Darüber hinaus Anbieten von Einzelbegleitungen von Personen mit individuellen Bedürfnissen im Bereich der Anwendung von ätherischen Ölen und Entspannungsmassagen mit ätherischen Ölen. Handel, Herstellung und Vertrieb von Pflegeprodukten und Zubehör aller Art im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Tätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spinnler, Manuel, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spinnler, May-Cathleen Sabrina, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004833922, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 826 vom 11.02.2020. EO Guide GmbH, in Bennwil, CHE-480.803.195, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Manuel, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hachenberger, Sandra, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spinnler, Philipp, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].