Renseignements sur Christoph Spindler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Spindler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2394989, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
OKC AG, in Aesch BL, CHE-106.824.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 6, Publ. 4660026). [bisher: Die Gesellschaft führt in Basel, Fischmarkt 10, ein Geschäft unter der Enseigne 'Playtower'].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spindler, Dr. Brian, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spindler, Christoph, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4660026, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
OKC AG office for science contacts, know-how transfer, commerce, in Aesch BL, CH-280.3.900.310-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 6, Publ. 3896408).
Statutenänderung:
12.09.2008.
Firma neu:
OKC AG.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Spezialitäten und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Produkte und Programme selbst entwickeln, sowie ein- oder auslizensieren. Sie betreibt Führungs-, Personal- und Organisationsberatung und bearbeitet Projekte im Sinne einer Kontaktstelle zwischen Wissenschaft und kommerzieller Nutzung, übernimmt Redaktions- und Designaufträge von Texten, Dokumenten und Logos für die Firmen- und Produktkommunikation, inkl. Darstellungen für das Internet. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puppato, Mario, von Pratteln und Zürich, in Pratteln, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spindler, Christoph, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Spindler, Andreas, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Spindler, Dr. Brian, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
OKC AG office for science contacts, know-how transfer, commerce, in A e s c h B L , Bearbeitung von Projekten und Vermittlung von Techniken im Sinne einer Kontaktstelle zwischen Wissenschaft und kommerzieller Nutzung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2000, S. 4012). Die Gesellschaft führt in Basel, Gerbergasse 53, ein Geschäft unter der Enseigne "Playtower".
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spindler, Andreas, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aesch BL, in Aesch BL];
Spindler, Christoph, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aesch BL, in Aesch BL].