Renseignements sur Dr. Rupert K. Spillmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Rupert K. Spillmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6350742, Registre du commerce Berne, (36)
Senf Holding AG (Senf Holding SA) (Senf Holding Inc.) (Senf Holding Ltd.), bisher in Schübelbach, CH-130.3.016.630-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 15, Publ. 6032044).
Gründungsstatuten:
04.02.2011.
Statutenänderung:
13.04.2011.
Sitz neu:
Thierachern.
Domizil neu:
c/o Rupert Spillmann, Sandbühlstrasse 1, 3634 Thierachern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen jeder Art, insbesondere jedoch im Bank-, Finanz- und Dienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind;
sie kann insbesondere Finanzierungs- und Managementfunktionen für Beteiligungsgesellschaften und Dritte übernehmen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten, sich an Gemeinschaftswerken beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 4.2.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Söhner, Dieter Constantin, von Zürich, in Siebnen (Galgenen), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pardo Andretta, Antonio José, von Solothurn, in Chacao (VE), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Spillmann, Rupert, von Solothurn, in Thierachern, Präsident, mit Einzelunterschrift.