Renseignements sur Kurt Spillmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Spillmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004528763, Registre du commerce Zurich, (20)
Kaspar Mozzetti Stiftung, in Zürich, CHE-368.057.061, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Anita, von Dübendorf, in Bäretswil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Jacqueline, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004471177, Registre du commerce Zurich, (20)
Zweckverband Spital Uster, in Uster, CHE-100.000.012, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3536803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eicher, Walter, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spillmann, Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Schläppi, Franziska, von Lenk, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Jacqueline, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann, Barbara, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1867387, Registre du commerce Zurich, (20)
Zweckverband Spital Uster, in Uster, CHE-374.684.823, Brunnenstrasse 42, 8610 Uster, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.2012.
Zweck:
Der Verband bezweckt die spitalmedizinische Grundversorgung im Verbandsgebiet unter Berücksichtigung der regionalen und überregionalen gesundheitspolitischen Bedürfnisse und betreibt dazu vor allem das Spital Uster als Schwerpunktspital. Stimmberechtigten des Zweckverbandes, Verbandsgemeinden, Delegiertenversammlung, Verwaltungsrat, Rechnungsprüfungskommission.
Rechtsgrundlage:
Gemeindegesetz vom 06.06.1926, Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden über die Genehmigung der Totalrevision der Statuten per 01.01.2012, Regierungsratsbeschluss vom 25.09.2013.
Eingetragene Personen:
Giger-Reinhard,, von Schänis, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Stefan Andreas, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eicher, Walter, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spillmann, Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Thomas, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Thomas, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlemann, Andreas Eduard, von Pfäffikon, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.