Renseignements sur Dr. Andreas Spiess
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Andreas Spiess
Dernières notifications FOSC pour Dr. Andreas Spiess
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005912730, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Arumba GmbH, in Lausen, CHE-114.918.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S.7, Publ. 5083380).
Firma neu:
Arumba GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Andreas, von Ziefen, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004482207, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Fotolabor Spiess AG, in Liestal, CHE-103.574.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, Publ. 5064936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Karl, von Ziefen, in Ziefen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Dr. Andreas, von Ziefen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1284153, Registre du commerce Soleure, (241)
Teseq Holding AG, in Luterbach, CHE-113.012.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Dr. Peter, von Mühlethurnen, in Haut-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Daniel Walter, von Villigen, in Tauranga (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Andreas, von Ziefen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantert, Dr. Fritz, von Winterthur, in Kastanienbaum (Horw), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milligan, Charles Chandler, amerikanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Orr, Jonathan Michael, britischer Staatsangehöriger, in Littledean (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Johannes, von Schönholzerswilen, in Balm bei Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].