Renseignements sur Paul Spielmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Spielmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5606604, Registre du commerce Zurich, (20)
Emil Frey AG, in Zürich, CH-020.3.909.437-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 28, Publ. 5577672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, René, von Amsoldingen, in Berikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Dubach, Stefan, von Grosswangen, in Villnachern, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Spielmann, Paul, von Obergösgen, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Haris, von Köniz, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].
Numéro de publication: 2801894, Registre du commerce Zurich, (20)
Emil Frey AG, in Zürich, CH-020.3.909.437-9, Handel mit Motorfahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2005, S. 20, Publ. 2718104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stammbach, Werner, von Uerkheim, in Niederwil AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Dubach, Karl, von Toffen, in Buttwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Wismer, Pascal, von Kloten, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gallmann, Ernst, von Mettmenstetten, in Wettswil am Albis, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielmann, Paul, von Obergösgen, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Registre du commerce Soleure, (241)
Isuzu Automobile AG (Isuzu Automobile SA) (Isuzu Motors Corp.) Sitz [bisher: D i e t l i k o n ], Import von und Handel mit Automobilen und Autobestandteilen, im besonderen Isuzu-Produkte sowie Betrieb von Autogaragen mit Reparaturwerkstätten usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr 141 v. 24.7.1995, S. 4148).
Statutenänderung:
09.11.1999.
Firma Neu:
TVM Automobile AG.
Übersetzungen der Firma Gelöscht:
[(Isuzu Automobile SA), (Isuzu Motors Corp.)].
Sitz Neu:
H ä r k i n g e n.
Domizil Neu:
Lischmatt 426, 4624 Härkingen.
Zweck Neu:
Import von und Handel mit Automobilen und Zubehör, Betreibung von Autogaragen und Reparaturwerkstätten;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten.
Aktienkapital Geändert:
CHF 1'000'000.
Liberierung:
CHF 1'000'000, 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000, [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000].
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Mitteilung an Aktionäre Neu:
durch Brief.
Bemerkungen Bisher:
Ursprüngliche Statuten: 23.01.1987.
Eingetragene Personen Bisher:
Küng, Walter, Heimat Zürich, in Zürich, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albert J. Manser AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Geändert:
Erb, Rolf P., Heimat Winterthur, in Salenstein, Vize-Präsident mit Einzelunterschrift, Delegierter mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Erb, Hugo, Heimat Winterthur, in Winterthur, Präsident mit Einzelunterschrift;
Erb, Christian U., Heimat Winterthur, in Rüdlingen, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Spielmann, Paul, Heimat Obergösgen, in Ipsach, Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Parsons, Marktin K., Heimat Vereinigte Staaten, in Zürich, Direktor mit Einzelunterschrift].