Renseignements sur Yves Walter Speidel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Walter Speidel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4339513, Registre du commerce Argovie, (400)
PCI Bauprodukte AG, in Holderbank (AG), CHE-107.937.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4255081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speidel, Yves Walter, von Dübendorf, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4239523, Registre du commerce Zurich, (20)
Protektor Profil GmbH, in Regensdorf, CHE-104.859.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aspacher, Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speidel, Yves, von Dübendorf, in Weiningen (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6606570, Registre du commerce Zurich, (20)
HATSUI AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.032.022-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 16, Publ. 4336840).
Statutenänderung:
05.03.2012.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Badenerstrasse 50, 8104 Weiningen ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bereich einer Full-Service Agentur (Beratung, Mediation, Koordination, Planung, Ausführung und Unterstützung) im kaufmännischen Bereich und den Bereichen Grafik, Eventservice, Ausstellungen und Design. Im Weiteren betreibt die Gesellschaft den Handel mit Bauneben- und Dekorationsprodukten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Kurt, von Zürich und Flühli, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speidel, Yves Walter, von Dübendorf, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Speidel-Huber, Denise Esther, von Schwerzenbach, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.