Renseignements sur Verena Spahr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Verena Spahr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118028, Registre du commerce Berne, (36)
Sonnrain Finanz AG, in Oberdiessbach, CHE-101.062.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759693).
Statutenänderung:
04.07.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich (auch per Email) zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 22.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Verena, von Niederhünigen, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005912276, Registre du commerce Berne, (36)
Sonnrain AG, in Oberdiessbach, CHE-101.897.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Verena, von Niederhünigen, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gerber Treuhand + Revision AG (CHE-103.310.526), in Grosshöchstetten, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Sonnrain AG, in Oberdiessbach, Betrieb von Alters- und Pflegeheimen, Kliniken und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2001, S. 812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Volker, von Deutschland, in Häutligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mercan, Evelin, von Adelboden, in Heimberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Verena, von Niederhünigen, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].