Renseignements sur Christian Emil Sonderegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Emil Sonderegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004667424, Registre du commerce Lucerne, (100)
Protect 24 GmbH, in Ebikon, CHE-203.065.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307203).
Statutenänderung:
10.01.2017. [Berichtigung des mit TR-Nr. 621 vom 23.01.2017 eingetragenen Statutendatums.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trasente, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christian, von Luzern, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004588528, Registre du commerce Nidwald, (150)
Unterwaldner Versicherungen GmbH, in Stansstad, CHE-167.907.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Roger, von Luzern, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christian Emil, von Luzern, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4398419, Registre du commerce Nidwald, (150)
V.O.D GmbH, bisher in Kriens, CHE-167.907.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1189763).
Statutenänderung:
23.07.2018.
Firma neu:
Unterwaldner Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Feld 5, 6362 Stansstad. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Vinkulierung aufgehoben;
gestrichten: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Martin, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christian Emil, von Luzern, in Beckenried, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schäppi, Roger, von Luzern, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.