Renseignements sur Hans Sommer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Sommer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2202777, Registre du commerce Berne, (36)
H. Sommer AG, in Biel/Bienne, CHE-107.176.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 3, Publ. 4058532).
Firma neu:
H. Sommer AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.06.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisia AG (CHE-105.928.909), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Revisia AG];
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Biel/Bienne, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1795161, Registre du commerce Berne, (36)
Axira GmbH, in Biel/Bienne, CHE-110.539.815, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 3, Publ. 5799538).
Statutenänderung:
22.10.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologe, insbesondere der Beratung, Erstellung und Vertrieb von Software, sowie Analyse, Design, Projektleitung, Wartung und Schulung im Bereich der Softwareverwaltung, Softwareanwendung und Systemintegration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Patrick, von Sumiswald, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2143194, Registre du commerce Berne, (36)
Axira GmbH (Axira SARL) (Axira Ltd liab. Co), in Biel BE, Schöneggstrasse 5, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2004.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie insbesondere der Beratung, Erstellung und Vertrieb von Software, sowie Analyse, Design, Projektleitung, Wartung und Schulung im Bereich der Softwareverwaltung, Softwareanwendung und Systemintegration. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten sowie sich an anderen kommerziellen und industriellen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
brieflich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Sommer, Patrick, von Sumiswald, in Montmagny, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.