Renseignements sur Fritz Sommer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Fritz Sommer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Sommer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4203819, Registre du commerce Berne, (36)
Sommer AG Konolfingen, in Konolfingen, CHE-106.276.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875999).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Fritz, von Sumiswald, in Grosshöchstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sommer, Pascal, von Sumiswald, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Dominik, von Sumiswald, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3861863, Registre du commerce Berne, (36)
Sommer AG Konolfingen, in Konolfingen, CHE-106.276.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Fritz, von Sumiswald, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zäziwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6971478, Registre du commerce Berne, (36)
ICN GmbH, in Konolfingen, CH-035.4.007.289-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 6, Publ. 5952634).
Statutenänderung:
30.11.2012.
Firma neu:
alpha whirlpools GmbH.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
Hühnerhubelstrasse 81, 3123 Belp.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import von und der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Whirlpools, Zubehör und Wellnessprodukte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Fritz, von Sumiswald, in Zäziwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, René, von Zäziwil, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Badertscher, Kevin, von Worb, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.