Renseignements sur Paul Franz Somm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Franz Somm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005419200, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Somm Immo Consult GmbH, in Gossau (SG), CHE-369.666.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, S.0, Publ. 3762649).
Firma neu:
Somm Immo Consult GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Somm, Paul Franz, von Sulgen, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004496631, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Immocity AG, in Gossau SG, CHE-462.195.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7206070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Somm, Paul, von Sulgen, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grass, David Kurt, von Wittenbach, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Theodor Paul, von Diepoldsau, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2229997, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Erlenhof AG, in Gossau SG, CHE-101.114.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1818327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löpfe, Dr. Arthur, von Berg SG und Häggenschwil, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Somm, Paul Franz, von Sulgen, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.