Renseignements sur Christiane Sollberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christiane Sollberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 705378, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Berner Wohn- und Arbeitsprojekte, in Bern, Realisierung von Wohn- und Arbeitsprojekten usw., Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.1998, S. 7995).
Urkundenänderung:
7.05.2002.
Domizil neu:
Bollwerk 35, 3011 Bern.
Zweck neu:
Realisiert auf den christlichen Grundlagen des Neuen Testamentes Wohn- und Arbeitsprojekte, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen die soziale Wiedereingliederung zu ermöglichen.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Aarau, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in;
Erni, Margrith, von Egolzwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in;
Nafzger, Markus, von Uetendorf, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Sollberger, Christiane, von Wynigen, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Kohli, Gabrielle, von Sachseln und Gsteig, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsidentin;
Ritter, Helmut B., von Bern, in Treiten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Karl Johannes, von Appenzell, in Oberdiessbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vatter, Thomas Manuel, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, Beat, von Oberwil bei Büren, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
softwerkstatt gmbh, in K i r c h l i n d a c h , c/o Christine Schär, Mettlenwaldweg 20 S, 3037 Herrenschwanden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2000.
Zweck:
Anbieten von Dienstleistungen rund um den Computer, Gestalten von Internetauftritten und Druckerzeugnissen, Verkaufen und Installieren von EDV-Hard- und Software, Beraten, Ausbilden und Support im Informatikbereich sowie Unterstützen im Backoffice-Bereich (Schreiben, Redigieren, Buchhalten) etc., sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage gemäss Vertrag vom 11.10.2000: EDV-Anlage mit diverser Soft- und Hardware, diverse Telefon- und Kommunikationsgeräte und diverses Mobiliar, zum Übernahmepreis von CHF 17'400.-, der an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schär, Christine, von Murgenthal, in Herrenschwanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Sollberger, Christiane, von Wynigen, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Berner Obdachlose, in Bern, Die Stiftung ermöglicht erwachsenen Obdachlosen die Wahrung ihrer Grundbedürfnisse wie Wohnung, Nahrung, Kleidung und Gemeinschaft usw. Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.1990, S. 1793).
Urkundenänderung:
27.01.1998.
Name neu:
Stiftung für Berner Wohn- und Arbeitsprojekte.
Domizil neu:
c/o Heinz Fischer, Kramgasse 34, 3011 Bern.
Zweck neu:
Realisierung von Wohn- und Arbeitsprojekten auf den christlichen Grundlagen des Neuen Testamentes, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Wahrung ihrer Grundbedürfnisse wie Wohnen, Arbeit und Gemeinschaft zu gewährleisten.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Stiftungsausschuss und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer-Enderli, Elisabeth, von Heimiswil, in Laupen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Nick-Gränacher, Rosmarie, von Triengen, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Andres, Michael, von Aetingen, in Burgistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in;
Lavater, Hansrudolf, von Muttenz, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nafzger, Markus, von Uetendorf, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Sollberger, Christiane, von Wynigen, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Kohli, Gabrielle, von Sachseln und Gsteig, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsidentin;
Ritter, Helmut B., von Bern, in Treiten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in [bisher: in Bern].