Renseignements sur Louis Slongo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Slongo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2685965, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Slongo AG Gossau, in Gossau SG, CHE-108.085.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2656087).
Statutenänderung:
27.01.2016.
Zweck neu:
Durchführung von Hoch-, Tief- und Strassenbauarbeiten aller Art und den Bau, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien. Die Gesellschaft kann Handel mit Baumaterialien, Maschinen und Geräten betreiben sowie Reparaturen an diesen ausführen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, René, von Winterthur, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Louis, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Sonja, von Glarus Nord, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabljo-Grob, Franziska, von Glarus Nord und Buchs SG, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)];
Musco, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rheineck, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2549891, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Slongo AG, in Herisau, CHE-105.575.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1637373).
Statutenänderung:
15.12.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Hoch-, Tief- und Strassenbauarbeiten aller Art und den Bau, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien. Sie kann Handel mit Baumaterialien, Maschinen und Geräten betreiben sowie Reparaturen an diesen ausführen. Sie kann alle mit dem Gesellschaftszweck verbundenen Tätigkeiten für sich und für Dritte ausüben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu je CHF 100].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, René, von Winterthur, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Louis, von Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Sonja, von Glarus Nord, in Wattwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Musco, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rheineck, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sabljo-Grob, Franziska, von Glarus Nord, in Wattwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)].
Numéro de publication: 6895238, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Slongo AG, in Herisau, CH-300.3.014.034-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, Publ. 6297816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Hans, von Sennwald, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobelt, Markus, von Marbach SG, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tappeiner, Stephan, von Hemberg, in Züberwangen (Zuzwil SG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Slongo, Louis, von Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brehm, Thomas, von Tenna, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.