Renseignements sur Urs Sigrist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Sigrist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1881547, Registre du commerce Zurich, (20)
Bafidia Pensionskasse Genossenschaft, in Zürich, CHE-106.642.901, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Nadine, von Mägenwil, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1088338, Registre du commerce Argovie, (400)
Speedrail AG, in Suhr, Kauf, Verwaltung und Vermietung von Eisenbahnwagen und weiteren Industrie-Transportmitteln zur raschen Beförderung von Gütern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.1994, S. 1025).
Firma neu:
Speedrail AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sigrist, Roland, von Obfelden, in Bernex, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse schweizerischer Regionalbanken, in Zürich, Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Invalidität, Alter und Tod, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.1999, S. 7767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarb, Hermann, von Eiken, in Remigen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Fritz, von Staffelbach, in Oberentfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Rolf, von Schwarzhäusern, in Schafisheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobelt, Walter, von Marbach SG, in Marbach SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].