Renseignements sur Emil Signer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Emil Signer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005745809, Registre du commerce Zurich, (20)
SecuSuisse AG, in Bubikon, CHE-113.158.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staudenmann, Markus Andreas, von Schwarzenburg, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Signer, Emil, von Appenzell, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmschneider, Georg, von Bubikon, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Rolf, von Nesslau, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005501052, Registre du commerce Zurich, (20)
Emil Signer Persönlichkeitstraining GmbH, bisher in Zug, CHE-215.998.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, Publ. 6040452).
Statutenänderung:
13.06.2022.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
General-Werdmüller-Strasse 24, 8804 Au ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Drittpersonen in Bezug auf die Mitarbeiter, insbesondere Training und Coaching in Leadership, Verkauf, Zeit- und Projektmanagement und Umgang mit sich selbst. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Emil Signer Persönlichkeitstraining", in Wädenswil, gemäss Übernahmebilanz vom 30.09.2010 zum Preis von höchstens CHF 350'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Emil, von Appenzell, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 6040452, Registre du commerce Zoug, (170)
Emil Signer Persönlichkeitstraining GmbH, in Zug, CH-170.4.010.309-7, Baarerstrasse 75, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2011.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Drittpersonen in Bezug auf Mitarbeiter, insbesondere Training und Coaching in Leadership, Verkauf, Zeit- und Projektmanagement und Umgang mit sich selbst;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 04.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Signer, Emil, von Appenzell, in Au ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Signer, Nathalie, von Stäfa, in Au ZH, Prokuristin, mit Einzelprokura.