Renseignements sur Peter Sigg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Sigg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1897483, Registre du commerce Berne, (36)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern, in Bern, CHE-103.966.572, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, Publ. 6864860).
Statutenänderung:
03.06.2014.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, Wohnraum in erster Linie an aktive und pensionierte Mitarbeitende der Konzerne SBB, Post und Swisscom, der EBG Bern sowie von öffentlichen Verwaltungen und des öffentlichen Verkehrs anzubieten. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurflüh, Rolf, von Trub, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Peter, von Dörflingen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachter, Rudolf, von Zürich, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweingruber, Marijana, von Rüeggisberg, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacquat, Olivier, von Fontenais, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Reto, von Rohrbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Monika, von Belp, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4275244, Registre du commerce Berne, (36)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern, in Bern, CH-035.5.014.781-6, Verschaffung gesunder Wohnungen zu möglichst günstigen Bedingungen für die Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 3, Publ. 3642386).
Statutenänderung:
4.06.2007.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, Wohnraum, insbesondere für Mitarbeiter/innen der SBB, der Post, der Swisscom, der allgemeinen Bundesverwaltung und des öffentlichen Verkehrs, anzubieten. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Die Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. Im übrigen vergleiche Statuten.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 100.--.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.].
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens drei Anteilscheine zu CHF 100.-- zu übernehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Albert, von Wahlern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köhli, Werner, von Kallnach, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lappert, Kurt, von Langenthal, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knöri, Walter, von Zweisimmen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zbinden, Heinz, von Wahlern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durussel, Maurice, von Sassel, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüfenacht, Adrian, von Walkringen, in Bern, Mitglied der Verwaltung und Mitglied des Vewaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Carpentieri, Nicola, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Werner, von Eggiwil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Paul, von Oberlangenegg, in Bern, Mitglied der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Junker, Hans, von Rapperswil BE, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm-Pellicoro, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Susi, von Aarwangen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurflüh, Rolf, von Trub, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Vorsitzender der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsaussschusses];
Sigg, Peter, von Dörflingen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsausschusses];
Bandelier-Hasdee, Claude Vital, von Sornetan, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Stefan, von Langnau im Emmental, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guldimann, Kurt, von Lostorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Haberthür, Daniel, von Metzerlen-Mariastein, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Wehrli, Thomas, von Gachnang, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kohli-Eggli, Christine, von Bern und Guggisberg, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Vögeli, Friedrich Peter genannt Fredi, von Grafenried, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vögeli, Friedrich genannt Fredi, in Frauenkappelen, Mitglied der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2032804, Registre du commerce Berne, (36)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern, in Bern, Verschaffung gesunder Wohnungen zu möglichst günstigen Bedingungen für die Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2002, S. 3, Publ. 642262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grunder, Erwin, von Vechigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Rolf, von Adelboden, in Bern, Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsausschusses;
Kranz, Markus, von Schaffhausen, in Bern, Mitglied und Mitglied des Verwaltuingsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Adrian, von Walkringen, in Bern, Mitglied der Verwaltung und Mitglied des Vewaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Sigg, Peter, von Dörflingen, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsausschusses;
Vögeli, Friedrich genannt Fredi, von Grafenried, in Frauenkappelen, Mitglied der Verwaltung und Mitglied des Verwaltungsausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Carpentieri, Nicola, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Werner, von Eggiwil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.