Renseignements sur Christoph Heinrich Sievers
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Heinrich Sievers
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1616357, Registre du commerce Berne, (36)
RUCKSTUHL AG, in Langenthal, CHE-105.861.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1243721).
Statutenänderung:
08.07.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'350'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'350'000.00].
Aktien neu:
639'428 Namenaktien zu CHF 2.50 (Vorzugsaktien / Kategorie A) und 560'572 Namenaktien zu CHF 2.50 (Kategorie B). [bisher: 639'428 Namenaktien zu CHF 2.50 (Vorzugsaktien / Kategorie A) und, 300'572 Namenaktien zu CHF 2.50 (Kategorie B)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Sämtliche neu ausgegebenen Aktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sievers, Christoph Heinrich, von Bern, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6336738, Registre du commerce Berne, (36)
RUCKSTUHL AG, in Langenthal, CH-053.3.003.096-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 6, Publ. 5950976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Karin, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sievers, Christoph Heinrich, von Bern, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5885068, Registre du commerce Zurich, (20)
Sievers Development GmbH (Sievers Development Sàrl) (Sievers Development Sagl) (Sievers Development Ltd liab. Co), in Horgen, CH-020.4.043.665-3, Tödistrasse 3, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.10.2010.
Zweck:
Beratung und Coaching von Banken, Versicherungen, Industrie, öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen, Pensionskassen und Nicht-Profit Organisationen (NPOs) sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Exportwesen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sievers, Christoph Heinrich, von Bern, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.