Renseignements sur Charly Sierro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charly Sierro
Numéro de publication: 6806008, Registre du commerce Valais, (626)
GRAND RAID, à Sion, CH-626.6.004.323-5, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p. 0, Publ. 6553832).
Modification des statuts:
27.05.2003, 29.02.2012.
Nouveau but:
Organiser la course Verbier-Nendaz-Hérémence-Evolène-Grimentz;
défendre de manière générale les intérêts communs des adeptes du vélo de montagne;
développer les contacts avec d'autres organismes poursuivant le même but;
mettre en valeur l'activité touristique des régions traversées, notamment par l'action 'Grand Raid Découvert'.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sierro, Charly, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux;
Bader, Christian, de Zürich, à Sion, membre, sans droit de signature;
Bovier, Jerry, de Vex, à Vex, membre, sans droit de signature;
Donzé, Jean-Claude, de Les Breuleux, à Sion, membre, sans droit de signature;
Grunder, Jean-Pierre, de Vechigen, à Riddes, membre, sans droit de signature;
Mauris, David, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Pralong, Guy-Olivier, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Salamin, Jérôme, de Grimentz, à Anniviers, membre, sans droit de signature;
Sarbach, Christian, St. Niklaus, à Bagnes, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Jean-Pierre, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président];
Seppey, Michel, de Sierre, à Sierre, membre , avec signature collective à deux avec le président;
Viret, Loïc, de Jorat-Menthue, à Anniviers, membre , avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 5213998, Registre du commerce Valais
Grand Raid Cristalp, à Sion, CH-626.6.004.323-5, Association (FOSC no 94 du 18.05.1998, p. 3370).
Modification des statuts:
12.12.2002, 3.03.2008.
Nouveau nom:
GRAND RAID.
Nouveau but:
Organiser la Course Verbier-Hérémence-Grimentz;
défendre de manière générale les intérêts communs des adeptes du vélo de montagne;
développer les contacts avec d'autres organismes poursuivant le même but;
mettre en valeur l'activité touristique des régions traversées.
Organes :
1) Assemblée générale 2) Comité de 10 membres 3) Vérificateurs de comptes. [biffé: Organes : 1) Assemblée générale 2) Comité de 5 à 9 membres 3) Vérificateurs de comptes].
Personnes et signatures radiées:
Massy, Paul-André, de Saint-Jean, à Grimentz, président, avec signature collective à deux;
Pralong, Jean-Pierre, de Saint-Martin VS, à Hérémence, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Colson, Jean-Michel, citoyen allemand, à Anzère (Ayent), membre, avec signature collective à deux avec le président;
Berguerand, Patrice, de Vollèges, à Vollèges, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Sierro, Charly, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Fournier, Jean-Pierre, de Nendaz, à Nendaz, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Bader, Christian, de Zürich, à Sion, membre, sans droit de signature;
Bovier, Jerry, de Vex, à Vex, membre, sans droit de signature;
Donzé, Jean-Claude, de Les Breuleux, à Sion, membre, sans droit de signature;
Grunder, Jean-Pierre, de Vechigen, à Riddes, membre, sans droit de signature;
Mauris, David, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Pralong, Guy-Olivier, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Salamin, Jérôme, de Grimentz, à Anniviers, membre, sans droit de signature;
Sarbach, Christian, St. Niklaus, à Bagnes, membre, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 4625814, Registre du commerce Valais
Télé Val des Dix SA, à Hérémence, CH-626.3.003.227-7, société anonyme (FOSC no 176 du 12.09.2006, p. 15, publ. 3545922).
Personnes et signatures radiées:
Sierro, Dominique, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux;
Dayer, Joseph, de Hérémence, à Hérémence, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Dayer, Christian, de Hérémence, à Hérémence, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Sierro, Arthur, de Hérémence, à Hérémence, caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Genolet, Christian, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Dayer, Jean-René, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Sierro, Charly, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne:
Vaucher, Laurent, de Fleurier, à Vex, administrateur unique, avec signature individuelle.