Renseignements sur Denis Sidler
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Denis Sidler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005785395, Registre du commerce Zurich, (20)
Natural Choices GmbH, in Zürich, CHE-323.009.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351740).
Domizil neu:
Lettenholzstrasse 11, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Stammheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Nadine Colette, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Stritmatter, Nadine Colette, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005428984, Registre du commerce Zurich, (20)
ZaoSid Trading GmbH, in Stammheim, CHE-447.513.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172525).
Firma neu:
ZaoSid Trading GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ZaoSid Trading Sàrl en liquidation) (ZaoSid Trading Sagl in liquidazione) (ZaoSid Trading LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Stammheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005351740, Registre du commerce Zurich, (20)
Natural Choices GmbH, in Zürich, CHE-323.009.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritmatter, Nadine Colette, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sidler, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Stammheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.